Brian Munk Jensen
Erhvervsaktiv: | 15. aug. 1993 - 20. nov. 2008 |
Karrieren startede hos: | Munk Denmark v/Brian Munk Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 487' DKK MUNK ANNO 09 ApS (2023) |
Største underskud: | -220' DKK MUNK ANNO 09 ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.851' DKK MUNK ANNO 09 ApS (2023) |
Største gæld: | 7.448' DKK MUNK ANNO 09 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos MUNK ANNO 09 ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Munk Denmark v/Brian Munk Jensen (15 år 3 måneder) |
Seed: 1951769830
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Brian Munk Jensen. Den første gang Brian var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1993 hos Munk Denmark v/Brian Munk Jensen (tidligere GARTNERIET MUNKSMINDE BRIAN MUNK JENSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Brian Munk Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Brian i 15 år 3 måneder, før stoppet d. 20. november 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. november 2008.
Tidslinje (12)
-
MOTI HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
MUNK ANNO 09 ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
MOTI HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.06.2021
Registreringsdato: 08.06.2021
Blå bog (fortsat)
Brian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 31 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.12.2011 - 08.06.2021
Reel ejer
30.12.2011 - 08.06.2021
Direktør
18.05.2018 - 17.09.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.12.2008 - 05.02.2010
Reel ejer
30.12.2011 - 08.06.2021
Direktør
01.01.2013 - 17.09.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2007 - 06.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.08.1993 - 20.11.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MUNK ANNO 09 ApS kunne fremvise et overskud på 487' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MUNK ANNO 09 ApS kunne fremvise et underskud på 220' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 487' DKK (MUNK ANNO 09 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.851' DKK (MUNK ANNO 09 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.408' DKK (MOTI HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Pia Lyder Jensen.