Caspar Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CV Byg v/Caspar Vestergaard (Ejer) |
Største overskud: | 130' DKK CV Invest ApS (2023) |
Største underskud: | -237' DKK C V EJENDOMME SILKEBORG ApS (Nu: CV ENTREPRISE SILKEBORG ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 188' DKK J C EJENDOMME ApS UNDER STIFTELSE (Nu: C J EJENDOMME SILKEBORG ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 2.305' DKK J C EJENDOMME ApS UNDER STIFTELSE (Nu: C J EJENDOMME SILKEBORG ApS) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af CV Byg v/Caspar Vestergaard (17 år 7 måneder) |
Seed: 1747029758
Karrieren som erhvervsleder startede i 1998 ved CV Byg v/Caspar Vestergaard (tidligere Målet v/Caspar Vestergaard) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Caspar Vestergaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Caspar i 17 år 7 måneder, før stoppet den 18. maj 2016.
Virksomheden opererede indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CV Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CV Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
CV Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2020
Registreringsdato: 07.07.2020 -
CV Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2020
Registreringsdato: 07.07.2020 -
CH EJENDOMME ApS (Nu: CV Rådgivning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018
Blå bog (fortsat)
Caspar har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
07.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CV Invest ApS kunne fremvise et overskud på 130' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor C V EJENDOMME SILKEBORG ApS (Nu: CV ENTREPRISE SILKEBORG ApS) kunne fremvise et underskud på 237' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Caspar' netværk er Jørgen Knudsen.