Julian Weyer
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1995 (29 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Julian Weyer Arkitekt M.A.A. Fotograf (Ejer) |
Største overskud: | 24.515' DKK AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) (2015) |
Største underskud: | -8.467' DKK AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 76.722' DKK C.F. MØLLER DANMARK A/S (2021) |
Største gæld: | 121.869' DKK AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 320 årsværk hos AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af JULIAN WEYER HOLDING ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 1154538515
Det begyndte for alvor dengang i 1995 hos Julian Weyer Arkitekt M.A.A. Fotograf som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Julian Weyer der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Julian i 15 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JULIAN WEYER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
C.F. MØLLER A/S
Via JULIAN WEYER HOLDING ApS -
C.F. MØLLER DANMARK A/S
Via C.F. MØLLER A/S -
RÅDGIVERGRUPPEN DNU I/S
Via C.F. MØLLER DANMARK A/SIkke offentliggjort -
FÆNGSELSDESIGN - KONSORTIET C.F. MØLLER/RAMBØLL
Via C.F. MØLLER DANMARK A/SIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
JULIAN WEYER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
C.F. MØLLER DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.02.2023 -
C.F. MØLLER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
C.F. MØLLER DANMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2023
Registreringsdato: 13.02.2023 -
ARKITEKTFIRMAET C.F. MØLLER A/S (Nu: C.F. MØLLER DANMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2023
Registreringsdato: 12.02.2023 -
C. F. MØLLER ARCHITECTS CHINA ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2018
Registreringsdato: 20.12.2018
Blå bog (fortsat)
Julian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JULIAN WEYER HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2007 - 12.02.2023
Bestyrelsesmedlem
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejer
22.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via C.F. MØLLER A/S -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2010 - 20.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1995 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Julian Weyer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) der præsenterede et overskud på 24.515' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S) der præsenterede et underskud på 8.467' DKK.
Julian har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 9 måneder fra 2006 til i dag hos C.F. MØLLER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 85' DKK (JULIAN WEYER HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.467' DKK (AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 2006 (Nu: C.F. MØLLER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.471' DKK (C.F. MØLLER DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.674' DKK (JULIAN WEYER HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Julian' netværk er Lone Bendorff.