Anders Foldbjerg Gravesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | THYHOLM MØLLELAUG I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 29.366' DKK ENTREPRENØRFIRMAET JAKOBSEN & BLINDKILDE A/S (Nu: ARES Aulum A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -9.677' DKK ENTREPRENØRFIRMAET JAKOBSEN & BLINDKILDE A/S (Nu: ARES Aulum A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 45.568' DKK ENTREPRENØRFIRMAET JAKOBSEN & BLINDKILDE A/S (Nu: ARES Aulum A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 91.809' DKK ENTREPRENØRFIRMAET JAKOBSEN & BLINDKILDE A/S (Nu: ARES Aulum A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 83 årsværk hos ENTREPRENØRFIRMAET JAKOBSEN & BLINDKILDE A/S (Nu: ARES Aulum A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af THYHOLM MØLLELAUG I/S (32 år 10 måneder) |
Seed: 213703033
Det hele begyndte for alvor dengang i 1991 hos THYHOLM MØLLELAUG I/S som Ejer. Denne rolle har Anders Foldbjerg Gravesen nu besiddet i 32 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THYHOLM MØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Struer Havekreds
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Struer Havekreds
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
ENTREPRENØRFIRMAET JAKOBSEN & BLINDKILDE A/S (Nu: ARES Aulum A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2004
Registreringsdato: 10.09.2004 -
FUGLSANGHUS MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.11.1991 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.10.1999 - 10.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2002 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Ian Olaf Jordan.