Kurt Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1985 (39 år) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMMEN MILNERSVEJ 43 I/S/P CHRISTENSEN/E GREEN/K LUND (Ejer) |
Største overskud: | 156.053' DKK DBO BUSSER HOLDING A/S (2019-20) |
Største underskud: | -12.871' DKK BIEN A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 233.731' DKK JOHS. TANDRUP METALVAREFABRIK HOLDING ApS (Nu: HACA Holding ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 136.530' DKK BIEN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 234 årsværk hos DE BLAA OMNIBUSSER A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af KULU HOLDING ApS (32 år 6 måneder) |
Seed: 1575061045
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1985 i EJENDOMMEN MILNERSVEJ 43 I/S/P CHRISTENSEN/E GREEN/K LUND i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Elo Green, Poul Christensen at Kurt Lund stiftede EJENDOMMEN MILNERSVEJ 43 I/S/P CHRISTENSEN/E GREEN/K LUND den dag i oktober 1985. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kurt i 22 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KULU HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KULU ApS
Via KULU HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KULU HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2012 -
KULU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2011
Bestyrelsesposter (2)
-
A/S O.V. JØRGENSEN. HUNDESTED FISKEEXPORT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.02.2019 -
BIEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
BORNHOLM FISK A/S (Nu: BOF af 1/12 2022 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023 -
BORNHOLM FISK A/S (Nu: BOF af 1/12 2022 ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.02.2020
Registreringsdato: 19.02.2020 -
BORNHOLM FISK A/S (Nu: BOF af 1/12 2022 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2020
Registreringsdato: 18.02.2020
Blå bog (fortsat)
Kurt har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.03.1992 - Stadig aktiv
Direktør
25.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2019 - 18.02.2020
Bestyrelsesmedlem
19.02.2020 - 25.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2015 - 30.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor KURT LUND HOLDING ApS (Nu: KULU HOLDING ApS) landede et overskud på 4.409' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor KURT LUND HOLDING ApS (Nu: KULU HOLDING ApS) landede et underskud på 3.002' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.763' DKK (KURT LUND HOLDING ApS (Nu: KULU HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 4.409' DKK (DE BLAA OMNIBUSSER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 60.047' DKK (DE BLAA OMNIBUSSER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.258' DKK (KUL2736 ApS (Nu: KULU ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Ole Verner Jørgensen.