Susanne Lauritsen
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.318' DKK ASX 12131 ApS (Nu: PALÆ ApS) (2019) |
Største underskud: | -9.721' DKK LHL 2005 ApS (2018) |
Største egenkapital: | 83.162' DKK KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS (2023) |
Største gæld: | 67.366' DKK KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos POVL SØRENSEN A/S KLIPPE- & BUKKESERVICE (2020-21) |
Seed: 1372175943
Karrieren som leder startede for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Lauritsen i 48 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 22. juni 1993.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 709' DKK.
Direkte ejede Selskaber (7)
-
PALÆ HOLDING A/S
Ejerandel: 100% -
EJENDOMMEN SMEDEGADE 2 4200 SLAGELSE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ORDRUPHØJ ApS
Ejerandel: 100% -
EJD SKOVVEJ 26-28 MÅRUM V/SUSANNE LAURITSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
L H L INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
ORDRUPHØJ INVEST I ApS
Ejerandel: 100% -
Reskavej 2 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
PALÆ ApS
Via PALÆ HOLDING A/S -
KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS
Via PALÆ ApS -
LSL HOTEL EJENDOM ApS
Via KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS -
ESP I ApS
Via KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS -
PALÆ ENTREPRISE A/S
Via PALÆ ApS -
LHL 2005 ApS
Via ORDRUPHØJ ApS -
EJENDOMSSELSKABET KLOSTERRISVEJ 4A-C ApS
Via LHL 2005 ApS
Direktørposter (4)
-
L H L INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.1995 -
ORDRUPHØJ INVEST I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.1978 -
LSL HOTEL EJENDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.1996 -
ORDRUPHØJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1984
Bestyrelsesposter (3)
-
PALÆ ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2004 -
PALÆ HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2004 -
ORDRUPHØJ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.1984
Ejendomme (9)
Tidslinje (58)
-
LHL 2005 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
M.B. PHARMOS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2019
Registreringsdato: 06.12.2019 -
KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.07.2019
Registreringsdato: 02.07.2019
Blå bog (fortsat)
Susanne har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 80 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
03.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2004 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via PALÆ ApS -
Direktør
30.10.1996 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS -
Direktør
22.05.1995 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS kunne fremvise et overskud på 14.435' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor LHL 2005 ApS kunne fremvise et underskud på 9.721' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.703' DKK (KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 709' DKK (AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83.162' DKK (KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3' DKK (M & A INTERNATIONAL ApS (Nu: Medieval Histories ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Birgitte Ulrich Høyer.