Bjarne Rahbek
Erhvervsaktiv: | 10. mar. 1980 - 2. dec. 2021 |
Karrieren startede hos: | CHR. RAHBEK & SØN INVEST, BRANDE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.118' DKK HOTEL BRANDE A/S (Nu: ERIK MØLGAARD VVS A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -10.685' DKK RAHBEK HOLDING BRANDE ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 24.543' DKK RAHBEK HOLDING BRANDE ApS (2014-15) |
Største gæld: | 19.443' DKK RAHBEK VVS-ENERGI CENTER A/S (Nu: RAHBEK BRANDE A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Rahbek VVS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJARNE RAHBEK (42 år 8 måneder) |
Seed: 858728665
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1980 i CHR. RAHBEK & SØN INVEST, BRANDE ApS (tidligere CHR. RAHBEK & SØN HØSTMASKINER BRANDE ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Bjarne Rahbek i 10 år 11 måneder, inden stoppet d. 1. marts 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. marts 1991.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
BJARNE RAHBEK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
3BR Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RAHBEK HOLDING BRANDE ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RAHBEK BRANDE EJENDOMME ApS
Via RAHBEK HOLDING BRANDE ApS -
Rahbek Leasing ApS
Via RAHBEK HOLDING BRANDE ApS
Direktørposter (3)
-
Rahbek Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2015 -
RAHBEK HOLDING BRANDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2000 -
RAHBEK BRANDE EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
BKR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.1985 -
ERIK MØLGAARD VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.1985
Ejendomme (7)
Tidslinje (49)
-
PREBEN HEDEGAARD, IKAST A/S (Nu: BKR A/S)
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2022
Registreringsdato: 07.06.2022 -
Rahbek Tekiela Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.12.2021
Registreringsdato: 02.12.2021 -
Rahbek Tekiela Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.2021
Registreringsdato: 29.11.2021
Blå bog (fortsat)
Bjarne har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
30.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 87,65% -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Direktør
29.09.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 87,65% -
Stifter, Direktør og Ejer
25.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter og Ejer
01.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bjarne Rahbek er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RAHBEK HOLDING BRANDE ApS (87,65% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.830' DKK. Gennem sit holdingselskab RAHBEK HOLDING BRANDE ApS har Bjarne dermed også andele i RAHBEK BRANDE EJENDOMME ApS (100%) & Rahbek Leasing ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Bjarne Rahbek, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor RAHBEK HOLDING BRANDE ApS landede et overskud på 1.530' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor RAHBEK HOLDING BRANDE ApS landede et underskud på 10.685' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.067' DKK (Rahbek VVS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.077' DKK (HOTEL BRANDE A/S (Nu: ERIK MØLGAARD VVS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 14.830' DKK (RAHBEK HOLDING BRANDE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 101' DKK (Rahbek Leasing ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Kirsten Margot Holm Rahbek.