Svend Engrob
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1993 - 3. aug. 2022 |
Karrieren startede hos: | Trimaran Sejlkajak v/Svend Engrob Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Trimaran Sejlkajak v/Svend Engrob Nielsen (19 år 7 måneder) |
Seed: 175347830
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Svend Engrob. Den første gang Svend var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1993 i Trimaran Sejlkajak v/Svend Engrob Nielsen (tidligere VESTJYDSK MARKOPMÅLING V/SVEND ENGROB NIELSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Svend Engrob der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Svend i 19 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. august 2012.
Tidslinje (4)
-
Lemkær Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.08.2022
Registreringsdato: 03.08.2022 -
VESTJYDSK MARKOPMÅLING V/SVEND ENGROB NIELSEN (Nu: Trimaran Sejlkajak v/Svend Engrob Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2012
Registreringsdato: 31.08.2012 -
Lemkær Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010
Blå bog (fortsat)
Svend har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 30 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.10.2017 - 01.01.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 03.08.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1993 - 31.08.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Carsten Nils Henriksen.