Peter Alfred Egstrand Andersen
Karrieren startede hos: | SCHWEITZER HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.600' DKK AKTIESELSKABET VEJLE MARGARINEFABRIK (Nu: PURATOS DENMARK A/S) (2023) |
Største underskud: | -3.062' DKK ANPARTSSELSKABET AF 1.9.2010 (Nu: P. A. Andersen & Sønner ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 28.699' DKK AKTIESELSKABET VEJLE MARGARINEFABRIK (Nu: PURATOS DENMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 18.491' DKK A/S VEJLE PAPIR (Nu: OLE HOLST A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos ANPARTSSELSKABET AF 1.9.2010 (Nu: P. A. Andersen & Sønner ApS) (2022) |
Seed: 2118264663
Erhvervskarrieren begyndte for længe siden i SCHWEITZER HOLDING A/S (tidligere AKTIESELSKABET SCHWEITZERS BOGTRYKKERI) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peter Alfred Egstrand Andersen i 73 år 1 måned, inden stoppet d. 24. september 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P.A. BUTIKKER VEJLE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
P.A. BUTIKKER VEJLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1987
Bestyrelsesposter (1)
-
CHR. PANBO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2005
Tidslinje (35)
-
P A ANDERSEN & SØNNER BAGERI OG CONDITORI V/PETER A E ANDERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
ANPARTSSELSKABET AF 1.9.2010 (Nu: P. A. Andersen & Sønner ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
ANPARTSSELSKABET AF 1.9.2010 (Nu: P. A. Andersen & Sønner ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 99 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
01.01.1987 - Stadig aktiv
Ejer
23.10.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1992 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.09.2010 - 01.08.2022
Reel ejer
03.09.2010 - 24.08.2022
Bestyrelsesmedlem
13.07.2021 - 27.11.2023
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.2006 - 18.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Alfred Egstrand Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i CHR. PANBO A/S der præsenterede et overskud på 2.901' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ANPARTSSELSKABET AF 1.9.2010 (Nu: P. A. Andersen & Sønner ApS) der præsenterede et underskud på 3.062' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 73 år 1 måned fra 1925 til 1998 hos SCHWEITZER HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.600' DKK (AKTIESELSKABET VEJLE MARGARINEFABRIK (Nu: PURATOS DENMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.699' DKK (AKTIESELSKABET VEJLE MARGARINEFABRIK (Nu: PURATOS DENMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -264' DKK (ApS KBIL 9 NR. 1195 (Nu: P.A. BUTIKKER VEJLE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Christian Pedersen-panbo.