Torben Bastrup
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 1989 (35 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | VANTINGE MASKINSTATION ApS (Revisor) |
Største overskud: | 2.733' DKK T BASTRUP HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -541' DKK SKABLUND MASKINSTATION ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 11.580' DKK T BASTRUP HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.960' DKK SKABLUND MASKINSTATION ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: LDM Vejle ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Revisor af VANTINGE MASKINSTATION ApS (23 år 2 måneder) |
Seed: 1967778986
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1989 ved VANTINGE MASKINSTATION ApS med titlen som Revisor. Denne rolle bestred Torben Bastrup i 23 år 2 måneder, før stoppet den 18. maj 2012.
Nu arbejder virksomheden med serviceydelser i forbindelse med planteavl. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 195' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T BASTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LDM Vejle ApS
Via T BASTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LDM Vejle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2018 -
T BASTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2006
Tidslinje (23)
-
LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: LDM Vejle ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: LDM Vejle ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
GUDSØ HOLDING ApS
Removed as auditorDato: 16.11.2012
Registreringsdato: 16.11.2012
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
15.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.10.1996 - 01.11.2018
Reel ejer
10.12.2012 - 31.10.2018
Direktør og Reel ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Revisor
17.06.1998 - 16.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
17.03.1989 - 18.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
01.09.1995 - 19.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor T BASTRUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.733' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor T BASTRUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 71' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.733' DKK (T BASTRUP HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 208' DKK (SKABLUND MASKINSTATION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 11.580' DKK (T BASTRUP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 388' DKK (SKABLUND MASKINSTATION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Arne Mørch Jakobsen.