Karina Lisbeth Roos Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fitness Plus v/Karina Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 667' DKK DAN BBS HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -391' DKK DAN BBS HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.189' DKK DAN BBS HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.690' DKK DAN BBS HOLDING ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fitness Plus v/Karina Hansen (19 år 7 måneder) |
Seed: 1714061763
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1991 ved Fitness Plus v/Karina Hansen (tidligere Ser/Tech v/Lisbeth Karina Hansen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Karina Lisbeth Roos Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Karina i 19 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2010.
Tidslinje (9)
-
Dato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Ser/Tech v/Lisbeth Karina Hansen (Nu: Fitness Plus v/Karina Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2010
Registreringsdato: 31.08.2010 -
DAN BBS ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2002
Registreringsdato: 17.06.2002
Navnehistorik (2)
-
12.06.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 11.06.2024
Blå bog (fortsat)
Karina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1991 - 31.08.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.02.1996 - 17.06.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.02.1996 - 17.06.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Karina' netværk er Ole Perschke Gielstrup.