Eilif Underbjerg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOVVEJ INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 868.796' DKK BOVVEJ INVEST ApS (2022-23) |
Største underskud: | -28.618' DKK Tax Meer ApS (2019) |
Største egenkapital: | 135.135' DKK E.U.H. HOLDING A/S (2023-24) |
Største gæld: | 179.597' DKK Tax Meer ApS (2017) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Tax Meer ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS (30 år 6 måneder) |
Seed: 813429514
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1994 i BOVVEJ INVEST ApS (tidligere LANGELUND ApS) som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Eilif Underbjerg Hansen i 8 år 10 måneder, inden stoppet d. 17. januar 2003.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen serviceydelser i forbindelse med planteavl. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 4.680' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Agro Tech v/Eilif Underbjerg Hanse
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vindmøllen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EMMAK Holding af 14.11.2022 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
E.U.H. HOLDING A/S
Via EMMAK Holding af 14.11.2022 ApS -
BOVVEJ INVEST ApS
Via E.U.H. HOLDING A/S -
STARWIND HOLDING ApS
Via BOVVEJ INVEST ApS -
STARWIND ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
Hørsholm, Usserød Kongevej Komplementar ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
K/S Hørsholm, Usserød Kongevej
Via Hørsholm, Usserød Kongevej Komplementar ApS -
Aarhus, Morten Børups Gade Komplementar ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
K/S Aarhus, Morten Børups Gade
Via Aarhus, Morten Børups Gade Komplementar ApS -
Viby, Vilhelm Becks Vej Komplementar ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
K/S Viby, Vilhelm Becks Vej
Via Viby, Vilhelm Becks Vej Komplementar ApS -
Aarhus Detail, Risskov Brynet Komplementar ApS
Via STARWIND HOLDING ApS -
K/S Aarhus Detail, Risskov Brynet
Via Aarhus Detail, Risskov Brynet Komplementar ApS -
Sarmersbach ApS
Via BOVVEJ INVEST ApS -
BRDF HOLDING ApS
Via BOVVEJ INVEST ApS -
LANGELUND ApS
Via BRDF HOLDING ApS -
Langelund Transport ApS
Via BRDF HOLDING ApS -
Højset ApS
Via E.U.H. HOLDING A/S -
Sunset Boulevard, Kometvej Komplementar ApS
Via E.U.H. HOLDING A/S -
K/S Sunset Boulevard, Kometvej
Via Sunset Boulevard, Kometvej Komplementar ApS
Direktørposter (2)
-
EMMAK Holding af 14.11.2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2022 -
Sarmersbach ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
BOVVEJ INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.01.2003 -
STARWIND HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2005 -
HANDELSSELSKABET LANGELUND ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.1994 -
E.U.H. HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.02.2007 -
STARWIND ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2005 -
LIQFLOW A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2013 -
EMMAK Holding af 14.11.2022 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2022 -
Sarmersbach ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2023
Tidslinje (44)
-
Nissen Jersey ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.08.2024
Registreringsdato: 02.08.2024 -
Sarmersbach ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023 -
Sarmersbach ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023
Blå bog (fortsat)
Eilif har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
12.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via BOVVEJ INVEST ApS -
Reel ejer
09.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.03.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Eilif Underbjerg Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EMMAK Holding af 14.11.2022 ApS (40% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 67.613' DKK. Igennem sit holdingselskab EMMAK Holding af 14.11.2022 ApS har Eilif dermed også ejerandele i E.U.H. HOLDING A/S (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Eilif Underbjerg Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor STARWIND HOLDING ApS fremviste et overskud på 21.282' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Sarmersbach ApS fremviste et underskud på 32' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 12.058' DKK (E.U.H. HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 2.074' DKK (Nissen Jersey ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 135.135' DKK (E.U.H. HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -1.864' DKK (Nissen Jersey ApS).
En af de forbindelser som går igen i Eilif' netværk er Eivind Underbjerg Hansen.