Jacob Ejs
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJS GRAFISK PRODUKTION V/JACOB EJS (Ejer) |
Største overskud: | 1.083' DKK MEDIEGRUPPEN REKLAMEBUREAU A/S (Nu: Mediegruppen Design:Kommunikation A/S) (2014) |
Største underskud: | -4.940' DKK Huset 72A ApS (2018) |
Største egenkapital: | 12.394' DKK DRIFTSSELSKABET A/S TV-SYD (2023) |
Største gæld: | 45.710' DKK DRIFTSSELSKABET A/S TV-SYD (2015) |
Flest årsværk: | 84 årsværk hos DRIFTSSELSKABET A/S TV-SYD (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FORLAGET MEDIEGRUPPEN ApS (14 år 8 måneder) |
Seed: 366534620
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1994 hos EJS GRAFISK PRODUKTION V/JACOB EJS som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jacob Ejs der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jacob i 6 år 1 måned, inden stoppet den 30. juni 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fremstilling af andre varer i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MRH VEJLE ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65% -
New Beginning Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Huset 72A ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via New Beginning Aps -
Mediegruppen Design:Kommunikation A/S UNDER KONKURS
Via Huset 72A ApS
Direktørposter (1)
-
New Beginning Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
Huset 72A ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Huset 72A ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
MEDIEGRUPPEN REKLAMEBUREAU A/S (Nu: Mediegruppen Design:Kommunikation A/S)
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.12.2015 - 19.08.2024
Reel ejer
22.12.2015 - 30.12.2022
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
23.06.2008 - 31.01.2023
Direktør
01.07.2010 - 23.02.2015
Bestyrelsesmedlem
01.07.2010 - 21.06.2024
Direktør
02.01.2017 - 21.06.2024
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80%
Jacob Ejs er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MRH VEJLE ApS (ejer pt. 50%), som i 2021 kunne fremvise en egenkapital på -234' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Huset 72A ApS (80%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jacob Ejs, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MEDIEGRUPPEN REKLAMEBUREAU A/S (Nu: Mediegruppen Design:Kommunikation A/S) fremviste et overskud på 1.083' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Huset 72A ApS fremviste et underskud på 4.940' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4' DKK (DRIFTSSELSKABET A/S TV-SYD).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.394' DKK (DRIFTSSELSKABET A/S TV-SYD).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Ejs Holding 1919 ApS (Nu: New Beginning Aps)).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Annemette Rosenmeyer Glyngø.