Ole Borreskov Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | O SERVICE V/OLE LARSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.767' DKK CASADANA A/S (2020) |
Største underskud: | -763' DKK CASADANA HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 11.060' DKK CASADANA HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 25.923' DKK CASADANA A/S (2023) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos CASADANA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af O SERVICE V/OLE LARSEN (15 år 4 måneder) |
Seed: 91953337
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 ved O SERVICE V/OLE LARSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ole Borreskov Larsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ole i 15 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. januar 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. januar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OHAA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
CASADANA HOLDING ApS
Via OHAA ApS -
CASADANA A/S
Via CASADANA HOLDING ApS -
MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS
Via CASADANA A/S -
Casadana Entreprise ApS
Via CASADANA A/S -
Casadana Ateco A/S
Via CASADANA A/S -
Casadana Murer A/S
Via CASADANA A/S -
Casa Ejendomme ApS
Via CASADANA HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
OHAA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2012
Bestyrelsesposter (5)
-
Casadana Murer A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.07.2021 -
MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2022 -
CASADANA HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2014 -
Casadana Ateco A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2020 -
Casadana Entreprise ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2022
Registreringsdato: 08.12.2022 -
Casadana Murer A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.07.2021
Registreringsdato: 20.07.2021 -
Casadana Ateco A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2020
Registreringsdato: 18.12.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via CASADANA A/S -
Bestyrelsesmedlem
20.07.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via CASADANA A/S -
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.12.2017 - 18.05.2020
Bestyrelsesmedlem
15.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.05.2020 - 29.11.2022
Reel ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45%
Ole Borreskov Larsen ejer desuden også holdingselskabet CASADANA HOLDING ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet CASADANA HOLDING ApS ejes der også andele i CASADANA A/S (90-99.99%) og Casa Ejendomme ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ole Borreskov Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Ole Borreskov Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved CASADANA A/S der præsenterede et overskud på 5.767' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved CASADANA HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 763' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 2012 til i dag hos CASADANA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 595' DKK (Casa Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 613' DKK (Casadana Ateco A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.060' DKK (CASADANA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 121' DKK (Casadana Entreprise ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Leif Storm Thøstesen.