Dan Kjærgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET 1 W Ø II (Ejer) |
Største overskud: | 41.871' DKK INGEMANNSVEJ 3 ApS (2017) |
Største underskud: | -16.673' DKK INGEMANNSVEJ 3 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 34.738' DKK NÆRUMVANG EJENDOMSADMINISTRATION, VIRUM A/S (2014) |
Største gæld: | 57.378' DKK INGEMANNSVEJ 3 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos DKJ AF 04122006 ApS (Nu: S.E Gruppen ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IMMOBIL DANMARK A/S (20 år 4 måneder) |
Seed: 654508992
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1995 hos EJENDOMSSELSKABET 1 W Ø II med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kaj Erik Kjærgaard Jensen at Dan Kjærgaard Jensen stiftede EJENDOMSSELSKABET 1 W Ø II den dag i april 1995. Titlen som Ejer og Stifter bestred Dan i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 1996.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rudersdal Ejendomsadministration
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ET&2D ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
DAN-BRICK ApS
Via ET&2D ApS -
GKL ApS
Via DAN-BRICK ApS -
Rudersdal Administration ApS
Via DAN-BRICK ApS -
STIHOLMSVEJ ApS
Via DAN-BRICK ApS
Direktørposter (3)
-
GKL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2005 -
ET&2D ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2013 -
STIHOLMSVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2006
Repræsentant (1)
-
Farum Kyokushin Karate
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.12.2022
Bestyrelsesposter (5)
-
IMMOBIL DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2004 -
DAN - EURO GROUPE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2006 -
NÆRUMVANG EJENDOMSADMINISTRATION, VIRUM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2009 -
BERNSTORFFSVEJ 13 A A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2006 -
NYVANGSGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.07.2004
Ejendomme (5)
Tidslinje (53)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. MAJ 1989 A/S (Nu: DANVAND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
EGEGADE 5 KØBENHAVN A/S (Nu: San Hagen Tequila A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
NÆRUMVANG EJENDOMSADMINISTRATION, GANLØSE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022
Blå bog (fortsat)
Dan har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
06.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
04.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.12.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Dan Kjærgaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ET&2D ApS (ejer pt. 10%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -805' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet DAN-BRICK ApS (10%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Dan Kjærgaard Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DAN-BRICK A/S (Nu: DAN-BRICK ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.862' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SØLVGADE 90 ApS (Nu: Autohuset Copenhagen ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.439' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.769' DKK (GKL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.673' DKK (INGEMANNSVEJ 3 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.952' DKK (DAN-BRICK A/S (Nu: DAN-BRICK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -805' DKK (ET&2D ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Kaj Erik Kjærgaard Jensen.