Hans Kristian Eliasen
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 1974 (49 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HIRTSHALS LOSSEKOMPAGNI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.918' DKK FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -2.766' DKK FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2020) |
Største egenkapital: | 7.782' DKK FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2018) |
Største gæld: | 17.714' DKK FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af HG 348 Rese (42 år 2 måneder) |
Seed: 337990785
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for flere år siden ved HIRTSHALS LOSSEKOMPAGNI ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Kristian Eliasen i 16 år 6 måneder, før stoppet den 27. juni 1991.
Dengang var virksomhedens branche indenfor godshåndtering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HG 348 Rese
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2018 -
Hirtshals Fiskeauktion ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Hirtshals Fiskeauktion ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2022
Registreringsdato: 23.06.2022 -
S:PEAK:UUP IVS (Nu: 348 Gruppen ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.04.2018
Registreringsdato: 15.04.2018 -
S:PEAK:UUP IVS (Nu: 348 Gruppen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2018
Registreringsdato: 15.04.2018
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.07.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
27.12.2017 - 15.04.2018
Direktør
26.01.2018 - 15.04.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.02.2017 - 09.02.2018
Bestyrelsesmedlem
10.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.07.2005 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor S:PEAK:UUP IVS (Nu: 348 Gruppen ApS) kunne fremvise et overskud på 64' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor S:PEAK:UUP IVS (Nu: 348 Gruppen ApS) kunne fremvise et underskud på 41' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 677' DKK (FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47' DKK (S:PEAK:UUP IVS (Nu: 348 Gruppen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.121' DKK (FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -117' DKK (S:PEAK:UUP IVS (Nu: 348 Gruppen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Allan Svendgaard Dyhr.