Christian Isak Charles Dahlager
Erhvervsaktiv siden: | 8. jul. 1977 (47 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HUMMEL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 120.039' DKK HUMMEL A/S (Nu: HUMMEL HOLDING A/S) (2018) |
Største underskud: | -118.883' DKK UJL AF 8/7 1977 ApS (Nu: HUMMEL A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 451.609' DKK UJL AF 8/7 1977 ApS (Nu: HUMMEL A/S) (2021) |
Største gæld: | 1.471.175' DKK UJL AF 8/7 1977 ApS (Nu: HUMMEL A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 255 årsværk hos UJL AF 8/7 1977 ApS (Nu: HUMMEL A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af House A/S (35 år 4 måneder) |
Seed: 2053985978
Karrieren som leder begyndte for alvor for nu flere år siden ved HUMMEL A/S (tidligere UJL AF 8/7 1977 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Christian Isak Charles Dahlager i 21 år 11 måneder, før fratrædelsen den 22. juni 1999.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med beklædning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 115.032' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
House A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JIDJ ApS
Via House A/S -
FARUMHUS A/S
Via House A/S -
SG 23 ApS
Via House A/S
Direktørposter (1)
-
House A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2014
Bestyrelsesposter (12)
-
House A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2014 -
JIDJ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2014 -
UL INTERNATIONAL DEMKO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.1996 -
GLAD FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.08.2012 -
SPREDBUDSKABET FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2010 -
SG 23 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2015 -
Albjerg & Buchardt Arkitekter ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.11.2015 -
Art Matter Fonden
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.01.2018 -
F.F.B. og D. ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.06.2017 -
& Foldschack Advokatpartnerselskab
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.06.2017 -
Dorte Leck Fischers Fond
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2017 -
Fonden ASPIRANTERNE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (326)
-
Fonden ASPIRANTERNE (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
Fonden ASPIRANTERNE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2024
Registreringsdato: 14.04.2024 -
Fonden ASPIRANTERNE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Isak Charles Dahlager har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved VICH 4510 A/S (Nu: UL INTERNATIONAL DEMKO A/S) der præsenterede et overskud på 17.060' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved VICH 4510 A/S (Nu: UL INTERNATIONAL DEMKO A/S) der præsenterede et underskud på 26.117' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 127 forskellige selskaber (heraf 30 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 2 måneder fra 1996 til i dag hos UL INTERNATIONAL DEMKO A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.776' DKK (VICH 4510 A/S (Nu: UL INTERNATIONAL DEMKO A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 115.032' DKK (UJL AF 8/7 1977 ApS (Nu: HUMMEL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 235.043' DKK (DANSK EJENDOMS INVEST AF 1991 A/S (Nu: STANICO A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.440' DKK (THE GREEN HAT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Knud Foldschack.