Janet Pia Schibstad
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S PILEKÆR (Ejer) |
Største overskud: | 5.621' DKK ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2018) |
Største underskud: | -1.684' DKK ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2022) |
Største egenkapital: | 9.879' DKK ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2019) |
Største gæld: | 3.078' DKK ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLINIK F FYSIOTERAPI V/J SCHIBSTAD (21 år 11 måneder) |
Seed: 2128316146
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1984 hos I/S PILEKÆR med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Pia Lindquist Nielsen, Svend Aage Hilt at Janet Pia Schibstad stiftede I/S PILEKÆR den dag i januar 1984. Titlen som Ejer og Stifter bestred Janet i 19 år 5 måneder, før stoppet d. 30. juni 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALP PANT 3 A/S
Via ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS
Direktørposter (1)
-
ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2020
Registreringsdato: 20.08.2020 -
ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2020
Registreringsdato: 20.08.2020 -
ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK ApS (Nu: ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.08.2020
Registreringsdato: 19.08.2020
Blå bog (fortsat)
Janet har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
30.06.2005 - 19.08.2020
Ejer og Direktør
20.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
29.09.1984 - 31.08.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1984 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.621' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.684' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Janet' netværk er Steen Schibstad.