Finn Agerfeld Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | F K SERVICE/FINN KNUDSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.789' DKK AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S (2016-17) |
Største underskud: | -1' DKK SCHELDE HANSEN. RØDDING ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.027' DKK AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 35.841' DKK AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af F K SERVICE/FINN KNUDSEN (21 år 11 måneder) |
Seed: 254341233
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2002 ved F K SERVICE/FINN KNUDSEN som Ejer. Finn Agerfeld Knudsen købte virksomheden F K SERVICE/FINN KNUDSEN den 1. oktober 2002. Finn har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer har Finn nu besiddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor serviceydelser til skovbrug.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AGERFELD ApS
Ejerandel: 100% -
F K SERVICE/FINN KNUDSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S
Via AGERFELD ApS -
AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S
Via AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S -
SCHELDE HANSEN. RØDDING ApS
Via AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S -
VICTAR A/S
Via AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S
Direktørposter (1)
-
AGERFELD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2005 -
AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2016
Registreringsdato: 02.06.2016 -
AUTOF. SCHELDE HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2016
Registreringsdato: 01.06.2016 -
AUTOFORHANDLER MOGENS SCHELDE HANSEN. RØDDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2005
Registreringsdato: 11.10.2005
Blå bog (fortsat)
Finn har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,9% -
Bestyrelsesmedlem
11.10.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,9% -
Ejer
15.05.2003 - Stadig aktiv
Direktør
23.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2003 - 01.06.2016
Reel ejer
27.04.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,9%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor PBH 28.330 ApS (Nu: AGERFELD ApS) fremviste et overskud på 1.124' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Lars Frydendahl Hansen.