Martin Reitz Stokvis
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | STOKVIS CONNECTION V/MARTIN REITZ STOKVIS (Ejer) |
Største overskud: | 1.199' DKK PARTNERSTORE ApS (Nu: Made By S ApS) (2023) |
Største underskud: | -297' DKK BlinkenBike ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.797' DKK STOKVIS HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.196' DKK PARTNERSTORE ApS (Nu: Made By S ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos PARTNERSTORE ApS (Nu: Made By S ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af STOKVIS HOLDING ApS (20 år) |
Seed: 899694681
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1998 ved STOKVIS CONNECTION V/MARTIN REITZ STOKVIS i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Reitz Stokvis der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Martin i 6 år 1 måned, før fratrædelsen den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STOKVIS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Made By S ApS
Via STOKVIS HOLDING ApS -
Track Two Aps
Via STOKVIS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Track Two Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2024 -
STOKVIS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2004 -
Made By S ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
Made By S ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.03.2013 -
HAACK Recycling ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
HAACK Recycling ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Track Two Aps
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
Partnerstore ApS (Nu: Track Two Aps)
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
19.03.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
17.12.2020 - 14.03.2023
Reel ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Direktør
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.05.2021 - 31.12.2021
Ejerandel: 100%
Martin Reitz Stokvis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STOKVIS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.797' DKK. Gennem sit holdingselskab STOKVIS HOLDING ApS har Martin dermed også andele i Made By S ApS (100%) og Track Two Aps (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Martin Reitz Stokvis, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor PARTNERSTORE ApS (Nu: Made By S ApS) landede et overskud på 1.199' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor PARTNERSTORE ApS (Nu: Made By S ApS) landede et underskud på 201' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.199' DKK (PARTNERSTORE ApS (Nu: Made By S ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 142' DKK (HAACK Recycling ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.797' DKK (STOKVIS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -163' DKK (HAACK Recycling ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Henrik Ejsing.