Anders Haack Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Netbase Interactive V/Anders Ibsen Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 14.681' DKK REBOOT ApS (2016-17) |
Største underskud: | -495.222' DKK CLEVER A/S (2022) |
Største egenkapital: | 548.287' DKK CLEVER A/S (2022) |
Største gæld: | 1.683.759' DKK CLEVER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 275 årsværk hos CLEVER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AI HOLDING ApS (20 år 10 måneder) |
Seed: 1978692031
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 i Netbase Interactive V/Anders Ibsen Hansen (tidligere NETBASE V/ANDERS IBSEN HANSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anders Haack Ibsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anders i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 31. marts 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Smartpumps ApS
Via AI HOLDING ApS -
G13 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Smartpumps ApS -
Cobiro ApS
Via AI HOLDING ApS -
Savery ApS
Via AI HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
AI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2003
Tidslinje (68)
-
Avelyn Europe ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
Avelyn Europe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
CLEVER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2023
Registreringsdato: 03.05.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.07.2023 - 01.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.03.2016 - 25.07.2023
Ejerandel: 20,05% -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2021 - 03.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Haack Ibsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AI HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 946' DKK. Igennem sit holdingselskab AI HOLDING ApS har Anders dermed også ejerandele i Smartpumps ApS (66.66-89.99%), Cobiro ApS (20-24.99%) & Savery ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anders Haack Ibsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor AI HOLDING ApS fremviste et overskud på 8.001' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor AI HOLDING ApS fremviste et underskud på 6.318' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.832' DKK (APPS PEOPLE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99.228' DKK (CLEVER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 391.462' DKK (CLEVER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13.832' DKK (EASYTRANSLATE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Marc Anton Christensen.