Jørn Sørensen
Karrieren startede hos: | Hr Jørn Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 7.295' DKK MMT HOLDING A/S (2022-23) |
Største underskud: | -1.804' DKK K/S MØLLERENS HUS (Nu: K/S Ejendomme af 9. marts 2020) (2016) |
Største egenkapital: | 97.234' DKK MMT HOLDING A/S (2017-18) |
Største gæld: | 48.119' DKK Møllerens Hus A/S (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MMT HOLDING A/S (2022-23) |
Seed: 1489523819
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for længe siden i Hr Jørn Sørensen (tidligere Udlejer Jørn Sørensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jørn Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jørn i 33 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. september 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MMT HOLDING A/S
Ejerandel: 66.66-89.99% -
JS EJENDOMME HADSTEN A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET JS ERHVERVSEJENDOMME, HADSTEN ApS
Via MMT HOLDING A/S -
Møllerens Hus A/S
Via JS EJENDOMME HADSTEN A/S
Direktørposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET JS ERHVERVSEJENDOMME, HADSTEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2006 -
JS EJENDOMME HADSTEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2002 -
MMT HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.1993
Bestyrelsesposter (3)
-
Møllerens Hus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2020 -
JS EJENDOMME HADSTEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2002 -
MMT HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.1993
Ejendomme (2)
Tidslinje (34)
-
EJENDOMSSELSKABET JS BOLIGEJENDOMME, HADSTEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.12.2021
Registreringsdato: 23.12.2021 -
K/S MØLLERENS HUS (Nu: K/S Ejendomme af 9. marts 2020)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021 -
Møllerens Hus A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2020
Registreringsdato: 09.03.2020
Blå bog (fortsat)
Jørn har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør og Reel ejer
08.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør
26.06.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.02.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Reel ejer og Direktør
08.11.2006 - 23.12.2021
Reel ejer
01.09.2020 - 23.12.2021
Ejerandel: 52%
Jørn Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MMT HOLDING A/S (85% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 89.919' DKK. Gennem sit holdingselskab MMT HOLDING A/S har Jørn dermed også andele i EJENDOMSSELSKABET JS ERHVERVSEJENDOMME, HADSTEN ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jørn Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MMT HOLDING A/S landede et overskud på 7.295' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor JS EJENDOMME HADSTEN A/S UNDER STIFTELSE (Nu: JS EJENDOMME HADSTEN A/S) landede et underskud på 1.393' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 7.295' DKK (MMT HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 89.919' DKK (MMT HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.174' DKK (EJENDOMSSELSKABET JS ERHVERVSEJENDOMME, HADSTEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Tina Sørensen.