Ejner Lindblad
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJÆRGAARDS MASKINFABRIK V/EJNER LINDBLAD -NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 758' DKK KJAERGAARD MASKINFABRIK A/S (Nu: KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS) (2017) |
Største underskud: | -899' DKK KJAERGAARD MASKINFABRIK A/S (Nu: KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 1.565' DKK KJAERGAARD MASKINFABRIK A/S (Nu: KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS) (2017) |
Største gæld: | 3.517' DKK KJAERGAARD MASKINFABRIK A/S (Nu: KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos KJAERGAARD MASKINFABRIK A/S (Nu: KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS (18 år 3 måneder) |
Seed: 1764884543
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1997 ved KJÆRGAARDS MASKINFABRIK V/EJNER LINDBLAD -NIELSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Ejner Lindblad der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ejner i 8 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2006
Ejendomme (3)
Tidslinje (6)
-
KJAERGAARD MASKINFABRIK A/S (Nu: KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2018
Registreringsdato: 25.04.2018 -
KJAERGAARD MASKINFABRIK A/S (Nu: KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.06.2015
Registreringsdato: 11.06.2015 -
KJÆRGAARDS MASKINFABRIK V/EJNER LINDBLAD -NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2006
Registreringsdato: 30.06.2006
Blå bog (fortsat)
Ejner har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
19.06.2006 - 25.04.2018
Direktør og Reel ejer
19.06.2006 - Stadig aktiv
Ejer
11.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1997 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KJAERGAARD MASKINFABRIK A/S (Nu: KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS) fremviste et overskud på 758' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KJAERGAARD MASKINFABRIK A/S (Nu: KJAERGAARD MASKINFABRIK ApS) fremviste et underskud på 899' DKK.