Jan Halkjær
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ateco v/Jan Halkjær (Ejer) |
Største overskud: | 1.362' DKK Casadana Ateco A/S (2020-21) |
Største underskud: | -613' DKK Casadana Ateco A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.700' DKK MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS (2016) |
Største gæld: | 4.067' DKK Casadana Ateco A/S (2022) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Casadana Ateco A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MALERFIRMAET ATECO ApS (19 år 9 måneder) |
Seed: 1434894047
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1998 ved Ateco v/Jan Halkjær (tidligere ATECO V/JAN HALKJÆR) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jan Halkjær der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jan i 7 år, før fratrædelsen den 30. juni 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ateco Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MALERFIRMAET ATECO ApS UNDER KONKURS
Via Ateco Holding ApS -
MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS
Via Ateco Holding ApS -
Casadana Ateco A/S
Via Ateco Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ateco Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.2020 -
Casadana Ateco A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2022 -
Casadana Ateco A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
MALERFIRMAET ATECO ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2022
Registreringsdato: 08.12.2022 -
Casadana Murer A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Ateco Holding ApS -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
08.12.2004 - 05.06.2020
Reel ejer
08.12.2004 - Stadig aktiv
Direktør
13.12.2004 - 23.02.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.07.2021 - 26.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Halkjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ateco Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 663' DKK. Igennem sit holdingselskab Ateco Holding ApS har Jan dermed også ejerandele i MALERFIRMAET ATECO ApS (100%), MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS (20-24.99%) og Casadana Ateco A/S (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jan Halkjær, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Casadana Ateco A/S fremviste et overskud på 1.362' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Casadana Ateco A/S fremviste et underskud på 613' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 613' DKK (Casadana Ateco A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 851' DKK (MALERFIRMAET NIELS BECH JENSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 456' DKK (Casadana Ateco A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Leif Storm Thøstesen.