Kurt Kirkegaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1976 (47 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KURT KIRKEGÅRD JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 18.152' DKK GEV VARME A/S (2017) |
Største underskud: | -16.524' DKK Byggecentrum (Nu: MOLIO Erhvervsdrivende Fond) (2019) |
Største egenkapital: | 307.165' DKK GEV AMBA (2017) |
Største gæld: | 161.533' DKK GEV VARME A/S (2023) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos Byggecentrum (Nu: MOLIO Erhvervsdrivende Fond) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KURT KIRKEGÅRD JENSEN (47 år 10 måneder) |
Seed: 2109776757
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i KURT KIRKEGÅRD JENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kurt Kirkegaard Jensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Kurt nu besiddet i 47 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Holdingselskabet af 04.11.2016 ApS
Ejerandel: 100% -
KURT KIRKEGÅRD JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kurt K Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Erhvervs Invest 2016 ApS
Via Holdingselskabet af 04.11.2016 ApS -
ANPARTSSELSKABET AF 28. MAJ 2009
Via Erhvervs Invest 2016 ApS -
Ejendomsselskabet Kornmarken 1 ApS
Via Kurt K Holding ApS
Direktørposter (4)
-
ANPARTSSELSKABET AF 28. MAJ 2009
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2009 -
STENDERUP-KROGAGER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2023 -
Kurt K Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2019 -
Ejendomsselskabet Kornmarken 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2022 -
KURT KIRKEGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.11.2023 -
STENDERUP-KROGAGER INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2023
Tidslinje (100)
-
Ejendomsselskabet Kornmarken 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
KURT KIRKEGAARD A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
KURT KIRKEGAARD A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kurt har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2023 - Stadig aktiv
Direktør
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.11.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kurt Kirkegaard Jensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Holdingselskabet af 04.11.2016 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.258' DKK.
• Kurt K Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.258' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kurt Kirkegaard Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kurt Kirkegaard Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i KURT KIRKEGAARD A/S der præsenterede et overskud på 3.751' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i KURT KIRKEGAARD A/S der præsenterede et underskud på 1.645' DKK.
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 9 måneder fra 1999 til 2012 hos BILLUND ENDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 6.247' DKK (ERIK MØBERG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.263' DKK (GEV NET A/S (Nu: Grindsted Elnet A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 174.804' DKK (GEV AMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -767' DKK (ApS KBUS 8 NR. 2608 (Nu: RevisionPlus, Grindsted ApS, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB)).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Claus Kirkegaard.