Hans Jørgen Jensen Bak
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | H J AGRO V/HANS JØRGEN BAK (Ejer) |
Største overskud: | 1.173' DKK AGRO SUPPORT ApS (2023) |
Største underskud: | -422' DKK Agriadvice ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.510' DKK Søgaard Holding, Ølsted ApS (2023) |
Største gæld: | 1.856' DKK AGROPRO SJÆLLAND K/S (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Agriadvice ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af H J AGRO V/HANS JØRGEN BAK (29 år 9 måneder) |
Seed: 1988700565
Det startede i 1995 ved H J AGRO V/HANS JØRGEN BAK i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hans Jørgen Jensen Bak og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Hans nu bestreddet i 29 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
H J AGRO V/HANS JØRGEN BAK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Søgaard Holding, Ølsted ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AGRO SUPPORT ApS
Via Søgaard Holding, Ølsted ApS -
Agriadvice ApS
Via Søgaard Holding, Ølsted ApS
Direktørposter (3)
-
Søgaard Holding, Ølsted ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2018 -
Agriadvice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2018 -
AGRO SUPPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
AGRO SUPPORT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.07.2020
Ejendomme (6)
Tidslinje (22)
-
AGRO SUPPORT A/S (Nu: AGRO SUPPORT ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
AGRO SUPPORT ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.07.2020
Registreringsdato: 28.07.2020 -
AGRO SUPPORT A/S (Nu: AGRO SUPPORT ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
16.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.09.2004 - 13.06.2007
Ejer
01.01.2005 - 29.06.2016
Direktør
01.11.2008 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2016 - 31.12.2019
Ejer
01.01.2020 - 31.12.2022
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
17.03.2005 - 17.12.2019
Ejer
01.01.2009 - 29.06.2016
Ejer
30.06.2016 - 17.12.2019
Ejerandel: 33.34-49.99%
Hans Jørgen Jensen Bak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Søgaard Holding, Ølsted ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.510' DKK. Gennem holdingselskabet Søgaard Holding, Ølsted ApS har Hans derfor også andele i AGRO SUPPORT ApS (50-66.65%) og Agriadvice ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Hans Jørgen Jensen Bak, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AGRO SUPPORT ApS kunne fremvise et overskud på 1.173' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Agriadvice ApS kunne fremvise et underskud på 422' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.173' DKK (AGRO SUPPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.510' DKK (Søgaard Holding, Ølsted ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 856' DKK (Agriadvice ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Niels Erik Pedersen.