Carsten Iversen
Karrieren startede hos: | Texet Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 491.336' DKK ApS KBIL 38 NR. 1254 (Nu: Køhlers Have ApS) (2022) |
Største underskud: | -115.224' DKK ApS KBIL 38 NR. 1254 (Nu: Køhlers Have ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.009.984' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET VESTERBROGADE 24-26 (Nu: EJENDOMSAKTIESELSKABET VEST) (2023) |
Største gæld: | 904.756' DKK ApS KBIL 38 NR. 1254 (Nu: Køhlers Have ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos DANOFO A/S (Nu: Texet Denmark A/S) (2018) |
Seed: 2098250699
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu meget længe siden i Texet Denmark A/S (tidligere DANOFO A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Iversen i 20 år, før fratrædelsen d. 31. marts 1992.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.582' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Carsten Iversen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CONNECTAS ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
CONNECTAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (111)
-
GULDBORGSUND EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: Klingen Event ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.06.2020
Registreringsdato: 21.06.2020 -
GULDBORGSUND EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: Klingen Event ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2019
Registreringsdato: 27.12.2019 -
EJENDOMSSELSKABET HERLEV HOVEDGADE 125 ApS (Nu: JLR HERLEV HOVEDGADE 125 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2016
Registreringsdato: 11.02.2016
Blå bog (fortsat)
Carsten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
27.12.2019 - 21.06.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.06.2014 - 11.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.06.2014 - 11.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor 11.11.11 HOLDING ApS (Nu: Real Estate Denmark ApS) kunne fremvise et overskud på 4.520' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MORTEN LUND ApS kunne fremvise et underskud på 14.784' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 41.115' DKK (TAEP ApS (Nu: HOVEDSTADENS EJENDOMSSELSKAB A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 115.224' DKK (ApS KBIL 38 NR. 1254 (Nu: Køhlers Have ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.009.984' DKK (EJENDOMSAKTIESELSKABET VESTERBROGADE 24-26 (Nu: EJENDOMSAKTIESELSKABET VEST)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.165' DKK (MORTEN LUND ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Brit Anne Fixdahl.