Niels Sigurd Wegener
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JØRN WEGENER, ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.100.778' DKK COSMOGRAPHIC A/S (Nu: WELEARN A/S) (2016) |
Største underskud: | -233.673' DKK CAMILLA BARFOED HOLDING I A/S (2014) |
Største egenkapital: | 4.363.148' DKK BARFOED GROUP P/S (2022) |
Største gæld: | 7.131.608' DKK BARFOED GROUP P/S (2021) |
Flest årsværk: | 109 årsværk hos BARFOED GROUP P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CLEAR SKIES INDUSTRIES ApS (22 år) |
Seed: 126800702
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1990 i JØRN WEGENER, ApS (tidligere SPECIALLÆGE JØRN WEGENER ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels Sigurd Wegener i 20 år, inden stoppet d. 22. november 2010.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 235' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CLEAR SKIES INDUSTRIES ApS
Ejerandel: 100% -
NORDIA Advokatfirma I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KOFØ ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Direktørposter (1)
-
CLEAR SKIES INDUSTRIES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2002
Bestyrelsesposter (7)
-
CAMILLA BARFOED HOLDING I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
FREDERIK BARFOED HOLDING I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
BARFOED GROUP P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.02.2023 -
Camilla Barfoed Holding III A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
Frederik Barfoed Holding III A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
Frederik Barfoed Holding II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
Camilla Barfoed Holding II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023
Tidslinje (60)
-
K/S SCT. JØRGENSBJERG 43 (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
PR TRADING-FLEKOTA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
KOFØ ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Sigurd Wegener har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Frederik Barfoed Holding III A/S der præsenterede et overskud på 83.034' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FREDERIK BARFOED HOLDING I A/S der præsenterede et underskud på 76.990' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år fra 1990 til 2010 hos JØRN WEGENER, ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 83.034' DKK (Frederik Barfoed Holding III A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 76.990' DKK (FREDERIK BARFOED HOLDING I A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.248.210' DKK (BARFOED GROUP P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 46' DKK (KOFØ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Frederik Barfoed.