Carl Erik Skjølstrup
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROBITEC A/S (Direktør) |
Største overskud: | 53.622' DKK NEWTEC A/S (2020-21) |
Største underskud: | -55.207' DKK Beam Robots ApS (Nu: GoBe Robots ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 144.304' DKK NEWTEC A/S (2021-22) |
Største gæld: | 152.452' DKK A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI (2020) |
Flest årsværk: | 179 årsværk hos A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af INDUFLEX CARL ERIK SKJØLSTRUP (29 år 6 måneder) |
Seed: 233900130
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1988 i ROBITEC A/S (tidligere INFOTEAM ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Carl Erik Skjølstrup i 11 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 18. november 1999.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
INDUFLEX CARL ERIK SKJØLSTRUP
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Roboshare ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Roboshare ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Seasight Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Beam Robots ApS (Nu: GoBe Robots ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2022
Registreringsdato: 23.03.2022 -
Hvide Sande Seasight ApS (Nu: Seasight Group A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2021
Registreringsdato: 23.06.2021
Blå bog (fortsat)
Carl har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2020 - 29.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2020 - 23.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Carl Erik Skjølstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Roboshare ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -691' DKK. Igennem holdingselskabet Roboshare ApS har Carl derfor også ejerandele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carl Erik Skjølstrup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Roboshare ApS kunne offentliggøre et overskud på 103' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Roboshare ApS kunne offentliggøre et underskud på 813' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.990' DKK (Hvide Sande Seasight ApS (Nu: Seasight Group A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.124' DKK (Beam Robots ApS (Nu: GoBe Robots ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 109.107' DKK (Hvide Sande Seasight ApS (Nu: Seasight Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -691' DKK (Roboshare ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Peter Juhl Voldsgaard.