Ole Traberg
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET AF 31. MARTS 1989 A/S (Revisor) |
Største overskud: | 230.850' DKK MALHERBE HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -7.316' DKK ULRIK HELLES HODLING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.737.076' DKK MALHERBE HOLDING ApS (2016) |
Største gæld: | 1.424.798' DKK MALHERBE HOLDING ApS (2016) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos PBH 26.655 ApS (Nu: NORDISK FINMEKANIK INDUSTRI A/S) (2016-17) |
Seed: 1644227481
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for længe siden i AFVIKLINGSSELSKABET AF 31. MARTS 1989 A/S (tidligere ROSE HUSE A/S) i hvervet som Revisor. Denne rolle havde Ole Traberg i 21 år 6 måneder, inden stoppet d. 23. juni 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. juni 1993.
Repræsentant (2)
-
AB Apotekerhaven
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 31.07.2024 -
Andelsboligforeningen Vesterbro 2
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.08.2024
Ejendomme (3)
Tidslinje (150)
-
Andelsboligforeningen Vesterbro 2
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
AB Apotekerhaven
Tilknyttet som repræsentantDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
Revisorerne i Sydsjælland Ole Traberg (Nu: Revisionsfirmaet Ole Traberg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024
Blå bog (fortsat)
Ole har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
06.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
31.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.08.1982 - 08.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
24.06.2002 - 07.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 1983 til 1992 hos ASX 15.252 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.268' DKK (PBH 26.655 ApS (Nu: NORDISK FINMEKANIK INDUSTRI A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49' DKK (MALHERBE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 70.775' DKK (RONEKLINT GODS AF 20/10-1998 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -542' DKK (HOKABO ApS 201).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Susan Jeanett Henriksen.