Preben Werner Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1989 (35 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PARTS-INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 42.285' DKK ApS KBUS 17 NR. 2611 (Nu: HELLERUPVEJ 1 ApS) (2017) |
Største underskud: | -37.435' DKK ApS KBUS 17 NR. 1335 (Nu: PWR ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 157.257' DKK ApS KBUS 17 NR. 1335 (Nu: PWR ApS) (2020) |
Største gæld: | 145.088' DKK BREGNERØDGÅRD AF 10.10.2010 ApS (Nu: BREGNERØDGÅRD ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos BREGNERØDGÅRD AF 10.10.2010 ApS (Nu: BREGNERØDGÅRD ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af TRIGENO HOLDING ApS (26 år 9 måneder) |
Seed: 1322013236
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1989 ved PARTS-INVEST A/S (tidligere A/S PSE 14 NR. 1234) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Preben Werner Rasmussen i 19 år 2 måneder, før fratrædelsen den 16. juni 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. december 2008.
Tidslinje (104)
-
ApS KBUS 17 NR. 1335 (Nu: PWR ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.04.2021
Registreringsdato: 17.04.2021 -
PWR VIRKSOMHED ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.04.2021
Registreringsdato: 17.04.2021 -
GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING A/S (Nu: GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.04.2021
Registreringsdato: 17.04.2021
Blå bog (fortsat)
Preben har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.01.2015 - 05.09.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
17.06.2009 - 05.09.2024
Ejer
17.06.2009 - 17.04.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.02.2016 - 05.07.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.12.2010 - 31.08.2011
Reel ejer
02.01.2013 - 01.07.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2009 - 24.10.2011
Reel ejer
27.09.2017 - 28.06.2023
Ejerandel: 100%
Preben Werner Rasmussen er desuden ejer af 3 holdingselskaber TRIGENO HOLDING ApS (33,33%), PWR ApS (100%) og INVESTERINGSSELSKABET AF 14. JANUAR 2004 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Preben Werner Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING A/S (Nu: GENTOFTE EJENDOMSINVESTERING ApS) landede et overskud på 41.614' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ApS KBUS 17 NR. 1335 (Nu: PWR ApS) landede et underskud på 35.433' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.035' DKK (CHANIS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.972' DKK (ApS KBUS 17 NR. 1335 (Nu: PWR ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 91.748' DKK (BREGNERØDGÅRD AF 10.10.2010 ApS (Nu: BREGNERØDGÅRD ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -25.297' DKK (ApS KBIL 9 NR. 2186 (Nu: PWR INVEST ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Boet Efter Preben Werner Rasmussen.