Erik Ulrik Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | E U A v/ Erik Ulrik Andersen Møller (Ejer) |
Største overskud: | 3.122' DKK Lægers og Tandlægers Ejendomsinvest III ApS (2023) |
Største underskud: | -147' DKK ApS KBUS 38 NR. 3075 (Nu: C2M ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 18.239' DKK Lægers og Tandlægers Ejendomsinvest III ApS (2023) |
Største gæld: | 54.454' DKK Lægers og Tandlægers Ejendomsinvest III ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af E U A v/ Erik Ulrik Andersen Møller (33 år 11 måneder) |
Seed: 1155245526
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1987 i E U A v/ Erik Ulrik Andersen Møller (tidligere E U A V/ ERIK ULRIK ANDERSEN) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Erik Ulrik Møller der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Erik i 33 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2020.
Direktørposter (3)
-
Lægers og Tandlægers Ejendomsinvest III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2020 -
C2M ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.1996 -
L & U HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2007
Tidslinje (11)
-
L & U HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2022
Registreringsdato: 05.04.2022 -
E U A V/ ERIK ULRIK ANDERSEN (Nu: E U A v/ Erik Ulrik Andersen Møller) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Lægers og Tandlægers Ejendomsinvest III ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2020
Registreringsdato: 25.06.2020
Blå bog (fortsat)
Erik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.03.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.01.2007 - 05.04.2022
Direktør
25.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1989 - 15.08.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Lægers og Tandlægers Ejendomsinvest III ApS fremviste et overskud på 3.122' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor ApS KBUS 38 NR. 3075 (Nu: C2M ApS) fremviste et underskud på 147' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.122' DKK (Lægers og Tandlægers Ejendomsinvest III ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.239' DKK (Lægers og Tandlægers Ejendomsinvest III ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.229' DKK (L & U HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Lene Tegl Møller.