Kim Arne Møller Espersen
Erhvervsaktiv siden: | 13. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | E-WEB SUPPORT V/KIM ARNE MØLLER ESPERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 755' DKK BIZZCORP HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -6.026' DKK BIZZCORP HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 18.264' DKK BIZZCORP COMMUNITIES ApS (2014) |
Største gæld: | 19.054' DKK SEEK4CARS ApS (Nu: SEEK4CARS A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos SEEK4CARS ApS (Nu: SEEK4CARS A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af SEEK4CARS A/S (14 år 11 måneder) |
Seed: 1794349836
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1998 ved E-WEB SUPPORT V/KIM ARNE MØLLER ESPERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kim Arne Møller Espersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Kim i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen databehandling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K. Espersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SEEK4CARS A/S
Via K. Espersen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SEEK4CARS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2009 -
K. Espersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
K. Espersen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
K. Espersen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
KE HOLDING, HJØRRING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.03.2018
Registreringsdato: 27.03.2018
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.03.2007 - 27.03.2018
Reel ejer
11.09.2017 - 27.03.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.12.2008 - 28.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2007 - 15.07.2016
Direktør
17.11.2008 - 15.07.2016
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.07.2016 - 28.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2009 - 23.01.2014
Direktør
05.10.2009 - Stadig aktiv
Ejer
23.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via K. Espersen Holding ApS
Kim Arne Møller Espersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn K. Espersen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 20' DKK. Gennem sit holdingselskab K. Espersen Holding ApS har Kim dermed også andele i SEEK4CARS A/S (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kim Arne Møller Espersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor BIZZCORP HOLDING ApS landede et overskud på 755' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor BIZZCORP HOLDING ApS landede et underskud på 6.026' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 451' DKK (BIZZCORP COMMUNITIES ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 867' DKK (SEEK4CARS ApS (Nu: SEEK4CARS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.252' DKK (BIZZCORP COMMUNITIES ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.198' DKK (SEEK4CARS ApS (Nu: SEEK4CARS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Ole Dahl Madsen.