Ole Anders Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1975 (49 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 8. oktober 2020 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 33.787' DKK VIBORG F.F. -PROF. FODBOLD ApS (Nu: VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -4.283' DKK ANDERS PETERSEN. FARVEHANDEL. ApS (Nu: Selskabet af 8. oktober 2020 A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 86.670' DKK VIBORG F.F. -PROF. FODBOLD ApS (Nu: VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 321.759' DKK VIBORG VARME PRODUKTION A/S (2023) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos VIBORG F.F. -PROF. FODBOLD ApS (Nu: VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Selskabet af 8. oktober 2020 A/S (41 år 2 måneder) |
Seed: 133988543
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved Selskabet af 8. oktober 2020 A/S (tidligere ANDERS PETERSEN. FARVEHANDEL. ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Anders Petersen i 41 år 2 måneder, før fratrædelsen den 1. september 2016.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 40' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 12. oktober 2020.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
VIBO ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Advokathuset v. advokaterne Ole Anders Petersen og Henrik Ejlersen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PAPYRUS HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
L Advokater Komplementarselskab ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Ole Anders Petersen VSO
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ÅBO A/S
Via PAPYRUS HOLDING ApS -
PAPYRUS INVEST ApS
Via PAPYRUS HOLDING ApS -
Hallandsens Eftf. ApS
Via PAPYRUS HOLDING ApS -
Lou Advokater P/S
Via L Advokater Komplementarselskab ApS
Direktørposter (5)
-
CAM Familieinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2021 -
PAPYRUS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2007 -
Hallandsens Eftf. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2018 -
PAPYRUS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2006 -
ÅBO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2019
Bestyrelsesposter (6)
-
NORDISK GRANIT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.08.2015 -
Lou Advokater P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2017 -
VIBORG KULTUR OG IDRÆTSFOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.04.2006 -
CHIROFORM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2006 -
VIBORG VARME PRODUKTION A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 30.06.2021 -
ÅBO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.1995
Ejendomme (6)
Tidslinje (93)
-
BACH CHRISTENSEN INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
FP Invest ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023 -
Ole Anders Petersen VSO (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
14.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
31.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Ejer
24.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.08.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ole Anders Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PAPYRUS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34.658' DKK. Igennem sit holdingselskab PAPYRUS HOLDING ApS har Ole dermed også ejerandele i ÅBO A/S (50-66.65%), PAPYRUS INVEST ApS (100%) og Hallandsens Eftf. ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ole Anders Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Ole Anders Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved VIBORG VARME PRODUKTION A/S der præsenterede et overskud på 13.790' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ANDERS PETERSEN. FARVEHANDEL. ApS (Nu: Selskabet af 8. oktober 2020 A/S) der præsenterede et underskud på 4.283' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år 2 måneder fra 1975 til 2016 hos Selskabet af 8. oktober 2020 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.790' DKK (VIBORG VARME PRODUKTION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 120' DKK (OH BILER VIBORG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 65.571' DKK (ÅBO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -254' DKK (INVITA KØKKENCENTER VIBORG A/S (Nu: FR CONSULTING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Preben Holger Jensen.