Peter Wadsholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | VALID CONSTRUCTION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.753' DKK ASNÆS BRUGSFORENING (Nu: ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING) (2020) |
Største underskud: | -6.601' DKK ASNÆS BRUGSFORENING (Nu: ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING) (2022) |
Største egenkapital: | 152.943' DKK ASNÆS BRUGSFORENING (Nu: ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING) (2023) |
Største gæld: | 115.506' DKK AOB EJENDOMME A/S (2021) |
Flest årsværk: | 97 årsværk hos ASNÆS BRUGSFORENING (Nu: ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING (21 år) |
Seed: 11840661
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1989 hos VALID CONSTRUCTION ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR. 2551) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Peter Wadsholt i 5 år 8 måneder, inden stoppet den 4. januar 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. januar 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SiteAttention Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AICph ApS
Via SiteAttention Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SiteAttention Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2021 -
AICph ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.09.2003 -
AOB EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2007 -
AOBF HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2007
Tidslinje (34)
-
SiteAttention (drift) ApS (Nu: AICph ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
SiteAttention Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
SiteAttention Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2016 - 30.09.2016
Bestyrelsesmedlem
30.09.2016 - 31.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Wadsholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SiteAttention Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem sit holdingselskab SiteAttention Holding ApS har Peter dermed også andele i AICph ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Wadsholt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SiteAttention (drift) ApS (Nu: AICph ApS) landede et underskud på 18' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.393' DKK (ASNÆS BRUGSFORENING (Nu: ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (SiteAttention (drift) ApS (Nu: AICph ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 152.943' DKK (ASNÆS BRUGSFORENING (Nu: ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5' DKK (SiteAttention (drift) ApS (Nu: AICph ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Brian Johansen.