Stephen Alstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1995 (29 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Alstrup Consult (Ejer) |
Største overskud: | 694.317' DKK CODEMATE ApS (2015) |
Største underskud: | -36.272' DKK OCTOSHAPE ApS (2015) |
Største egenkapital: | 51.226' DKK OCTOSHAPE ApS (2018) |
Største gæld: | 49.009' DKK CODEMATE ApS (2018) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos CODEMATE ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Alstrup Consult (29 år 7 måneder) |
Seed: 1690193879
Karrieren som erhvervsleder startede i 1995 hos Alstrup Consult (tidligere ALSTRUP CONSULT V/STEPHEN ALSTRUP) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Stephen Alstrup og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Stephen nu bestreddet i 29 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Alstrup Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SA af 6/4 2015 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SA af 6/4 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden sundhed.dk International
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Sup Wiz ApS (Nu: SupWiz ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Digital Apex ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Fonden sundhed.dk International
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022
Blå bog (fortsat)
Stephen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
17.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
28.04.2017 - 20.08.2024
Reel ejer
14.12.2018 - 18.03.2020
Reel ejer
19.03.2020 - 24.01.2021
Reel ejer
25.01.2021 - 20.08.2024
Ejerandel: 41,7% -
Reel ejer og Direktør
21.04.2017 - 20.08.2024
Reel ejer
14.12.2018 - 25.03.2019
Reel ejer
26.03.2019 - 22.03.2020
Reel ejer
23.03.2020 - 24.01.2021
Reel ejer
25.01.2021 - 26.04.2022
Reel ejer
27.04.2022 - 07.03.2023
Reel ejer
08.03.2023 - 20.08.2024
Ejerandel: 41,7%
Stephen Alstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SA af 6/4 2015 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.093' DKK. Gennem holdingselskabet SA af 6/4 2015 ApS har Stephen derfor også andele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Stephen Alstrup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SATR HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 37.448' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Digital Apex ApS kunne fremvise et underskud på 4.197' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.665' DKK (Sup Wiz ApS (Nu: SupWiz ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.832' DKK (Digital Apex ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.249' DKK (Digital Apex ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 322' DKK (Fonden sundhed.dk International).
En af de forbindelser som går igen i Stephen' netværk er Søren Gammelby Dahlgaard.