Else Katrine Morsing
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELSE MORSING (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ELSE MORSING (23 år 6 måneder) |
Seed: 1232680815
Karrieren som leder startede i 1984 i ELSE MORSING i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Else Katrine Morsing der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Else i 23 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen gartnerier. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tranekær Møllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Tranekær Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.04.2016
Registreringsdato: 08.04.2016 -
Hemmeshøj Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2013
Registreringsdato: 30.12.2013 -
ELSE MORSING (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007
Blå bog (fortsat)
Else har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - 30.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1984 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Else' netværk er Ulrik Thiesen.