Morten Gimand
Karrieren startede hos: | V. MÜLLER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Seed: 871481059
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos V. MÜLLER A/S (tidligere ALLOVER CHARTERING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Gimand i 17 år, før stoppet d. 13. november 1987.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. november 1997.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PARTREDERIET DANICA IX
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Xanibrush A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (18)
-
Xanibrush A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.07.2024
Registreringsdato: 23.07.2024 -
PARTREDERIET INVEST VII (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016 -
PARTREDERIET INVEST III (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2013
Registreringsdato: 31.10.2013
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
05.06.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.02.1986 - 28.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
09.11.1983 - 31.10.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.03.1988 - 21.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Hilmer Jensen.