Erling Høj Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1996 (28 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | M87 Ejendomme v/Erling Høj Hansen (Stifter) |
Største overskud: | 23.956' DKK ERLING HANSEN HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -448' DKK Jysk CTS Øst A/S (2017) |
Største egenkapital: | 45.871' DKK ERLING HANSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 13.483' DKK JYSK CTS A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos JYSK CTS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af M87 Ejendomme v/Erling Høj Hansen (28 år 2 måneder) |
Seed: 807725803
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1996 hos M87 Ejendomme v/Erling Høj Hansen (tidligere Jysk Klima Service/ Erling Høj Hansen) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Erling Høj Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Erling nu besiddet i 28 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
M87 Ejendomme v/Erling Høj Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ERLING HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
H.E.H. Invest ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
M87 Invest ApS
Via ERLING HANSEN HOLDING ApS -
JYSK CTS A/S
Via ERLING HANSEN HOLDING ApS -
Stalden Horsens ApS
Via ERLING HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
H.E.H. Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2017 -
ERLING HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2006 -
M87 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2018
Tidslinje (13)
-
ERLING HANSEN HOLDING ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
ERLING HANSEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
Jysk CTS Øst A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2019
Registreringsdato: 15.05.2019
Blå bog (fortsat)
Erling har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
17.09.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
01.07.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
24.11.2006 - 21.12.2023
Direktør
24.11.2006 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80%
Erling Høj Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ERLING HANSEN HOLDING ApS (ejer pt. 80%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 45.871' DKK. Igennem sit holdingselskab ERLING HANSEN HOLDING ApS har Erling dermed også ejerandele i M87 Invest ApS (50-66.65%), JYSK CTS A/S (10-14.99%) samt Stalden Horsens ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Erling Høj Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ERLING HANSEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 23.956' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor M87 Invest ApS fremviste et underskud på 143' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 5.614' DKK (JYSK CTS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45.871' DKK (ERLING HANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 412' DKK (H.E.H. Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erling' netværk er Mike Ebsen.