David Peter York
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1994 (30 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DK-MONTERING V/DAVID YORK CHRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 52.011' DKK DSH Recycling A/S (2022-23) |
Største underskud: | -4.758' DKK COPENHAGEN STEVEDORE A/S (Nu: COPENHAGEN STEVEDORE ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 244.854' DKK GRENAA HAVN A/S (2023) |
Største gæld: | 179.433' DKK GRENAA HAVN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 243 årsværk hos RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Direktør af DYC-HOLDING ApS (20 år 5 måneder) |
Seed: 575244737
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1994 i DK-MONTERING V/DAVID YORK CHRISTENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af David Peter York der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred David i 9 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DYC-Holding 3 ApS
Ejerandel: 100% -
DYC-HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
DYC-Holding 2 ApS
Via DYC-Holding 3 ApS -
DSH Environment ApS
Via DYC-Holding 2 ApS -
Nordic Waste A/S UNDER KONKURS
Via DSH Environment ApS -
DSH Recycling A/S UNDER REKONSTRUKTION
Via DSH Environment ApS -
Stayman Housing ApS
Via DYC-Holding 3 ApS -
Silkeborgvej 134 ApS
Via Stayman Housing ApS -
De Mezas Vej 8 ApS
Via Stayman Housing ApS -
P.P. Ørumsgade 30 ApS
Via Stayman Housing ApS -
Daily Holding ApS
Via DYC-Holding 3 ApS -
HK Investments ApS
Via Daily Holding ApS -
DK MONTERING ApS
Via DYC-HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
DK MONTERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2004 -
DYC-Holding 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2016 -
Kid 2 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2021 -
Daily Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2023 -
DYC-Holding 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2021 -
DYC-HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
DSH Environment ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.07.2021 -
DSH Recycling A/S UNDER REKONSTRUKTION
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (100)
-
Nordic Waste A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
Anpartsselskab af 7. juli 2021 (Nu: DSH Environment ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023 -
DSH Recycling A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023
Blå bog (fortsat)
David har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Reel ejer
13.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Reel ejer
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 44,44% -
Reel ejer
11.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
28.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
David Peter York er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• DYC-HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.312' DKK.
• DYC-Holding 3 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.312' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som DYC-Holding 2 ApS (60%) & Daily Holding ApS (49%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for David Peter York, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
David Peter York har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i DSH Recycling A/S der præsenterede et overskud på 52.011' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i Nordic Waste A/S der præsenterede et underskud på 491' DKK.
David har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 11 måneder fra 2007 til 2022 hos DSH Recycling A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.904' DKK (GRENAA HAVN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 298' DKK (Stayman Housing ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 244.854' DKK (GRENAA HAVN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -152' DKK (Stayman Housing ApS).
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Lise-lotte Callesøe York.