Henrik Christian Konradsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | HEJ PAVILLIONEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.466' DKK TaxRoom P/S (2016-17) |
Største underskud: | -14.499' DKK Phoenix IV A/S (Nu: AMG 44 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 455.420' DKK Phoenix IV A/S (Nu: AMG 44 A/S) (2020) |
Største gæld: | 28.305' DKK WS VI A/S (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TaxRoom P/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIKOB ApS (17 år 7 måneder) |
Seed: 1638992695
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1990 i HEJ PAVILLIONEN ApS (tidligere ApS KBIL 15 NR. 1241) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Christian Konradsen i 3 år, før fratrædelsen d. 17. september 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIKOB ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WS VI A/S
Via MIKOB ApS
Direktørposter (1)
-
MIKOB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
WS VI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2015
Tidslinje (43)
-
CC Capital ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
TaxRoom P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2022
Registreringsdato: 08.04.2022 -
MAERSK FPSOS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.06.2015 - Stadig aktiv
Ejer
17.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MIKOB ApS -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2020 - 15.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2016 - 08.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2019 - 01.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2018 - 01.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Christian Konradsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i TaxRoom P/S der præsenterede et overskud på 7.466' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i WS VI A/S der præsenterede et underskud på 1.243' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 2 måneder fra 2015 til i dag hos WS VI A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.066' DKK (TaxRoom P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.088' DKK (CC Capital ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.982' DKK (TaxRoom P/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jens Elton Andersen.