Bjarne Bunch Morsing
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK GEDEMÆLK TRANSPORT A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vognmand Bjarne Morsing (31 år) |
Seed: 435054998
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1990 i DANSK GEDEMÆLK TRANSPORT A.M.B.A. med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Bunch Morsing i 12 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 14. november 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor vognmandsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. november 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vognmand Bjarne Morsing
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Tranekær Møllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Tranekær Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
DANSK GEDEMÆLK TRANSPORT A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2003
Registreringsdato: 14.11.2003 -
I/S L.Ø.G. (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2001
Registreringsdato: 31.12.2001
Blå bog (fortsat)
Bjarne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1990 - 14.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.01.2000 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager