Henrik Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1996 (28 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NR. BROSTRUP I/S HENRIK KNUDSEN OG KNUD J. KNUDSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.340' DKK VPA INVEST ApS (Nu: VPA INVEST A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -4.802' DKK VPA INVEST ApS (Nu: VPA INVEST A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 18.998' DKK VPA INVEST ApS (Nu: VPA INVEST A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 12.748' DKK VPA INVEST ApS (Nu: VPA INVEST A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Henrik Knudsen (24 år 8 måneder) |
Seed: 1769612350
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1996 ved NR. BROSTRUP I/S HENRIK KNUDSEN OG KNUD J. KNUDSEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Knud Jørgen Knudsen at Henrik Knudsen stiftede NR. BROSTRUP I/S HENRIK KNUDSEN OG KNUD J. KNUDSEN den dag i juli 1996. Rollen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 3 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor malkekvæghold. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Henrik Knudsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nørhede - Hjortmose Vind 7 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ølstrup Invest ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
Ølstrup Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2019
Ejendomme (6)
Tidslinje (12)
-
VPA INVEST ApS (Nu: VPA INVEST A/S) (0%)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
Ølstrup Invest ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2019
Registreringsdato: 12.12.2019 -
Ølstrup Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2019
Registreringsdato: 12.12.2019
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
12.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
19.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.05.2007 - 24.08.2022
Bestyrelsesmedlem
29.11.2013 - 30.11.2018
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2016 - 27.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor VPA INVEST ApS (Nu: VPA INVEST A/S) kunne fremvise et overskud på 1.340' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor VPA INVEST ApS (Nu: VPA INVEST A/S) kunne fremvise et underskud på 4.802' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 185' DKK (Ølstrup Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.103' DKK (VPA INVEST ApS (Nu: VPA INVEST A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 18.998' DKK (VPA INVEST ApS (Nu: VPA INVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.696' DKK (Ølstrup Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Ole Kjær.