Holger Colding-Kristensen
Karrieren startede hos: | FRIGOSCANDIA EQUIPMENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 242.758' DKK C-K 3 ApS (Nu: Anpartsselskabet af 7. januar 2021, Aalborg) (2017-18) |
Største underskud: | -39.381' DKK Lyras A/S (2022) |
Største egenkapital: | 298.674' DKK C-K 3 ApS (Nu: Anpartsselskabet af 7. januar 2021, Aalborg) (2017-18) |
Største gæld: | 73.821' DKK SCANICO A/S (2023) |
Flest årsværk: | 84 årsværk hos SCANICO A/S (2019) |
Seed: 1166867343
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i FRIGOSCANDIA EQUIPMENT A/S (tidligere S. C. S. ANIMAL FEED A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Holger Colding-Kristensen i 35 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. november 1997.
Ejendomme (2)
Tidslinje (146)
-
Ejendomsselskabet Gugvej 142B ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2023
Registreringsdato: 06.10.2023 -
VGH NR. 596 ApS (Nu: HCK HOLDING AALBORG A/S)
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023 -
Gotour Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023
Blå bog (fortsat)
Holger har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2021 - 09.01.2022
Bestyrelsesmedlem
01.05.2021 - 31.08.2021
Direktør
31.08.2021 - 07.09.2023
Reel ejer
10.01.2022 - 01.01.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.09.2020 - 27.06.2022
Bestyrelsesmedlem
02.09.2020 - 28.06.2022
Direktør
28.06.2022 - 07.09.2023
Reel ejer
28.06.2022 - 01.01.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
13.03.2020 - 01.01.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.06.2019 - 01.01.2024
Ejerandel: 45% -
Direktør
01.05.2019 - 07.09.2023
Reel ejer
23.12.2021 - 01.01.2024
Ejerandel: 50%
Holger Colding-Kristensen er desuden indehaver af holdingselskabet HCK Invest Aalborg ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet HCK Invest Aalborg ApS ejes der også andele i SAMTRA A/S (90-99.99%), EJENDOMSSELSKABET ENERGIVEJ 15, HVORSLEV ApS (90-99.99%), EJENDOMSSELSKABET HOUVEJ 12, MARIAGER ApS (90-99.99%), Goal Station International ApS (90-99.99%), Coocoo Design ApS (90-99.99%), Gotour Danmark ApS (90-99.99%), HCK HOLDING AALBORG A/S (25-33.33%) & Ca Holding, Aalborg A/S (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Holger Colding-Kristensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Holger Colding-Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i C-K 3 ApS (Nu: Anpartsselskabet af 7. januar 2021, Aalborg) der præsenterede et overskud på 242.758' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i HCK HOLDING AALBORG A/S der præsenterede et underskud på 21.070' DKK.
Holger har i alt siddet i bestyrelsen hos 38 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 4 måneder fra 1961 til 1996 hos FRIGOSCANDIA EQUIPMENT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27.771' DKK (SCANICO A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37.446' DKK (Lyras A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.465' DKK (Lyras A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 657' DKK (Margretheshøj ApS).
En af de forbindelser som går igen i Holger' netværk er Lars Colding-kristensen.