Joald Dan Grüning
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 1983 (40 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Grüning ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.339' DKK FRITZ LISSAUER ApS (Nu: Grüning ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -2.880' DKK JD GRÜNING HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 27.353' DKK JD GRÜNING HOLDING ApS (2014-15) |
Største gæld: | 11.541' DKK FRITZ LISSAUER ApS (Nu: Grüning ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JD GRÜNING HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Grüning ApS (32 år 2 måneder) |
Seed: 483287801
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1983 ved Grüning ApS (tidligere FRITZ LISSAUER ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Joald Dan Grüning i 32 år 2 måneder, før fratrædelsen den 25. februar 2016.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 kunne fremvise et overskud på 7.339' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 20. februar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JD GRÜNING HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
J&G Ejendomsselskab ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via JD GRÜNING HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JD GRÜNING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
J&G Ejendomsselskab ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
Grüning ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2017
Registreringsdato: 20.02.2017 -
FRITZ LISSAUER ApS (Nu: Grüning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.02.2016
Registreringsdato: 25.02.2016
Blå bog (fortsat)
Joald har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.10.2015 - 16.05.2024
Reel ejer
27.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
12.12.1983 - 25.02.2016
Bestyrelsesmedlem
25.02.2016 - 20.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.06.2000 - 06.03.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.01.1993 - 01.01.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Joald Dan Grüning er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JD GRÜNING HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 21.493' DKK. Igennem sit holdingselskab JD GRÜNING HOLDING ApS har Joald dermed også ejerandele i J&G Ejendomsselskab ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Joald Dan Grüning, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor FRITZ LISSAUER ApS (Nu: Grüning ApS) fremviste et overskud på 7.339' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JD GRÜNING HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.880' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.319' DKK (JD GRÜNING HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 721' DKK (J&G Ejendomsselskab ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 21.493' DKK (JD GRÜNING HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -613' DKK (J&G Ejendomsselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Joald' netværk er Erik Lyng Johannessen.