Anders Foss
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | et firma (Ejer) |
Største overskud: | 217' DKK RYE BRUGSFORENING (2018) |
Største underskud: | -387' DKK RYE BRUGSFORENING (2017) |
Største egenkapital: | 1.640' DKK RYE BRUGSFORENING (2021) |
Største gæld: | 5.679' DKK RYE BRUGSFORENING (2017) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos RYE BRUGSFORENING (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af et firma (1 år 10 måneder) |
Seed: 425792521
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2021 hos et firma i hvervet som Ejer. Anders Foss købte virksomheden et firma den 4. januar 2021. Anders der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Anders i 1 år 10 måneder, inden stoppet den 23. november 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. november 2022.
Bestyrelsesposter (1)
-
RYE BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2023
Tidslinje (3)
-
RYE BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
et firma (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2022
Registreringsdato: 23.11.2022 -
et firma (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
04.01.2021 - 23.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager