Niels Ole Busk Husum
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 1980 (43 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 16.1.1945 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 44.754' DKK SLP 11.723 A/S (Nu: RYGAARD HOLDING, GRENAA A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -1.953' DKK LB-CONSULT A/S (Nu: LB-CONSULT - Norconsult A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 151.744' DKK SLP 11.723 A/S (Nu: RYGAARD HOLDING, GRENAA A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 78.108' DKK RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 243 årsværk hos RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af AUKTIONSLEDER NIELS OLE BUSK HUSUM (23 år) |
Seed: 1239171341
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1980 hos EJENDOMSSELSKABET AF 16.1.1945 ApS (tidligere HUSUM INVEST ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Niels Ole Busk Husum i 7 år 1 måned, inden stoppet den 17. december 1987.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. juli 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKATHOLDINGSELSKABET AF 20.7.1955 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ADVOKATHOLDINGSELSKABET AF 20.7.1955 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2010
Bestyrelsesposter (3)
-
SKAKKESHOLM INVEST ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.09.2024 Ny -
SANDSØ ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.09.2024 Ny -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND RING DJURSLAND MOTORSPORT
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (81)
-
SKAKKESHOLM INVEST ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
SANDSØ ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
OH Advokater ApS (Nu: Zacher Advokater ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
09.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
23.06.2010 - Stadig aktiv
Ejer
06.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Niels Ole Busk Husum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ADVOKATHOLDINGSELSKABET AF 20.7.1955 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.403' DKK. Gennem sit holdingselskab ADVOKATHOLDINGSELSKABET AF 20.7.1955 ApS har Niels dermed også andele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Ole Busk Husum, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Niels Ole Busk Husum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos ZACHER ADVOKATER A/S (Nu: Advokatselskabet af 1. maj 2018 A/S) der præsenterede et overskud på 2.578' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND RING DJURSLAND MOTORSPORT der præsenterede et underskud på 128' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 3 måneder fra 2004 til i dag hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND RING DJURSLAND MOTORSPORT.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 818' DKK (OH Advokater ApS (Nu: Zacher Advokater ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.953' DKK (LB-CONSULT A/S (Nu: LB-CONSULT - Norconsult A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.839' DKK (LB-CONSULT A/S (Nu: LB-CONSULT - Norconsult A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.978' DKK (RTS HOLDING GRENAA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Christopher Funding Husum.