Steen Schibstad
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S PILEKÆR (Ejer) |
Største overskud: | 5.621' DKK ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2018) |
Største underskud: | -1.684' DKK ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2022) |
Største egenkapital: | 9.879' DKK ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2019) |
Største gæld: | 3.078' DKK ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S PILEKÆR (16 år 7 måneder) |
Seed: 63088971
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1986 i I/S PILEKÆR med titlen som Ejer. Steen Schibstad købte en part af virksomheden d. 31. oktober 1986 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Steen af: Pia Lindquist Nielsen, Svend Aage Hilt og Janet Pia Schibstad. Hvervet som Ejer bestred Steen i 16 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALP PANT 3 A/S
Via ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS
Direktørposter (1)
-
ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022
Repræsentant (1)
-
Syvende Dags Adventistskirken Nykøbing Falster
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Syvende Dags Adventistkirken Nykøbing Falster
Fratrådt som repræsentantDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023 -
Syvende Dags Adventistskirken Nykøbing Falster
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023 -
Syvende Dags Adventistkirken Nykøbing Falster
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023
Blå bog (fortsat)
Steen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
20.03.2023 - 14.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2005 - 20.08.2020
Ejer og Direktør
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.621' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ØSTERPORT FYSIOTERAPI OG TRÆNINGSKLINIK AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.684' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Janet Pia Schibstad.