Per Michael Riis
Erhvervsaktiv: | 17. dec. 1975 - 3. apr. 2018 |
Karrieren startede hos: | GLSR 2 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.687' DKK PMR FINANCIAL ApS (Nu: PMR EJENDOMME ApS) (2022) |
Største underskud: | -5.466' DKK PMR ApS (2022) |
Største egenkapital: | 19.364' DKK HAVNELEV AUTO ApS (2023) |
Største gæld: | 19.289' DKK Skjoldnæsholm Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos STEVNS REVISION A/S. REGISTREREDE REVISORER FRR (Nu: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (28 år 1 måned) |
Seed: 879513155
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor for mange år siden hos GLSR 2 A/S (tidligere GRØNTTORVETS GARTNERKØB ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Per Michael Riis i 20 år 11 måneder, inden stoppet den 2. december 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. maj 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PMR ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Via PMR ApS -
PMR EJENDOMME ApS
Via PMR ApS
Direktørposter (4)
-
PMR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2006 -
Skovgaarden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2016 -
SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2003 -
PMR EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.1996
Tidslinje (38)
-
Skjoldnæsholm Ejendomme ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
Skjoldnæsholm Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
Skjoldnæsholm Ejendomme ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1996 - Stadig aktiv
Direktør
25.09.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.06.2023 - 12.08.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.04.2015 - 29.06.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
09.04.2021 - 21.05.2021
Ejerandel: 16,66%
Per Michael Riis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PMR ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.842' DKK. Igennem sit holdingselskab PMR ApS har Per dermed også ejerandele i SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (100%) samt PMR EJENDOMME ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Per Michael Riis, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PMR FINANCIAL ApS (Nu: PMR EJENDOMME ApS) fremviste et overskud på 4.687' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor PMR ApS fremviste et underskud på 5.466' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.371' DKK (STEVNS REVISION A/S. REGISTREREDE REVISORER FRR (Nu: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 454' DKK (Skjoldnæsholm Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.364' DKK (HAVNELEV AUTO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -590' DKK (EQUINE NEBULIZER ApS (Nu: Skovgaarden ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Bent Rindom.