Anders Erik Ola Svehag
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKT (Ejer) |
Største overskud: | 88.324' DKK HAARSLEV INDUSTRIES A/S (2016) |
Største underskud: | -212.738' DKK HAARSLEV GROUP A/S (2018) |
Største egenkapital: | 751.952' DKK HAARSLEV GROUP HOLDING A/S (2016) |
Største gæld: | 1.158.847' DKK HAARSLEV INDUSTRIES A/S (2019) |
Flest årsværk: | 421 årsværk hos HAARSLEV INDUSTRIES A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKT (18 år 6 måneder) |
Seed: 1471481375
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1995 i SKT (tidligere SVECAD KONSTRUKTION/ ANDERS SVEHAG) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders Erik Ola Svehag der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Anders i 18 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERS SVEHAG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LAtek ApS
Via ANDERS SVEHAG HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
HAARSLEV INDUSTRIES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022 -
ANDERS SVEHAG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2008 -
HAARSLEV GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022 -
HAARSLEV GROUP HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
HAARSLEV GROUP HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 17.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
DE-FENCE ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023 -
HAARSLEV GROUP HOLDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
HAARSLEV GROUP A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2022 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
27.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HAARSLEV GROUP HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 33.870' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HAARSLEV GROUP HOLDING A/S kunne offentliggøre et underskud på 102.029' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 33.870' DKK (HAARSLEV GROUP HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 50' DKK (ANDERS SVEHAG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 171.796' DKK (HAARSLEV GROUP HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.005' DKK (ANDERS SVEHAG HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Henrik Kofoed Petersen.